推荐罗迪阳简历公示范文模板 12页.docx
- 文档编号:3713527
- 上传时间:2023-05-06
- 格式:DOCX
- 页数:13
- 大小:20.12KB
推荐罗迪阳简历公示范文模板 12页.docx
《推荐罗迪阳简历公示范文模板 12页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《推荐罗迪阳简历公示范文模板 12页.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
推荐罗迪阳简历公示范文模板12页
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!
==本文为word格式,下载后可方便编辑和修改!
==
罗迪阳简历公示
篇一:
任前公示--模版
干部任前公示
为在干部选拔任用工作中进一步扩大民主,广泛听取群众意见,把干部选好、选准,根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的有关规定,经研究决定,对XXX同志进行任前公示。
XXX,女,汉族,北京XX区人,19XX年X月生,19XX年X月参加工作,19XX年XX月入党,在职XX学历(XX大学XXXX专业毕业),高级XX师职称。
现任XX市XXXXXXX。
公示时间为5个工作日。
如对公示对象有情况反映的,可在公示期间向XXX市党委组织部反映。
联系电话:
XXXX-XXXXX,XXXX-XXXXXXX;
通讯地址:
XX市XX街XX号XX市党委组织部(邮编XXXXXX)。
我们将严格遵守党的纪律,履行保密义务。
为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体实事或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。
中共XXXX市委员会组织部
XXXX年XX月XX日
篇二:
任命公示
考察公告
为扩大干部选拔任用工作中的民主,进一步增强干部选拔任用工作的公开性和透明度,落实群众对干部选拔任用的知情权、参与权、选择权和监督权,根据《党政领导干部选拔任用工作条例》、《北京市粮食局副处级领导职务竞争上岗工作方案》,经笔试、面试、民主推荐并报局党组研究决定,李健成、蔡奇敏两位同志为北京市粮食局办公室副主任(文秘岗位)考察人选,于201X年5月10日至5月16日分别在两位同志所在单位组织考察。
一、基本情况及工作简历
蔡奇敏
拟任职务:
北京市粮食局办公室副主任(文秘岗位)。
基本情况:
女,汉族,中共党员,1979年12月出生,201X年7月参加工作,南方冶金学院法学系经济法专业毕业,本科学历。
工作简历:
201X年7月—201X年5月北京市经济管理学校教师
201X年5月—201X年12月北京市经济管理学校团委副书记兼学生工作
部副主任
201X年12月—201X年7月北京市经济管理学校党办副主任兼组织科副
科长、团委书记
201X年7月—201X年9月北京市经济管理学校党办主任兼组织科科长201X年9月至今北京市经济管理学校校长办公室、党委办公
室主任兼组织科科长
二、注意事项
凡以处室名义对公告对象存在问题进行书面反映的要加盖公章;以个人名义对公告对象存在问题进行反映的,应署真实姓名。
反映的内容要事实清楚或基本清楚。
三、联系方式
公告期间,设立联系电话、公告意见箱和来信来访接待室,可通过来电、来信或来访方式反映公告对象有关情况。
市局人事处负责接待、归纳整理及调查核实。
公告意见箱设在:
北楼四层校长办公室门口。
市粮食局联系人:
阎竞新冯菲联系电话:
8397905083979056
学校联系人:
耿强李新宇联系电话:
6841264868416856
北京市粮食局人事处
二○一二年五月十日
1
篇三:
关于苏荔萍等26位同志任职前公示的通告
关于苏荔萍等26位同志任职前公示的通告
根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定,现将学校党委研究拟任正处级、副处级、正科级、副科级职务的苏荔萍等26位同志予以任职前公示。
公示时间为201X年5月30日至6月5日。
在此期间内,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向莆田学院党委组织部反映情况,发表看法和意见。
公示对象(同一职级按姓名笔画为序)
1、苏荔萍,女,汉族,莆田城厢人,1971年4月出生,1992年5月加入中国共产党,学历大学,福州大学化工系毕业,职称副研究员。
现任莆田学院团委副书记(副处级),拟提任莆田学院团委正处级干部。
主要简历:
1993年8月参加工作,1993.08起任莆田高等专科学校学生处干事,1996.08起任莆田高等专科学校学生处干部,1999.09起任莆田高等专科学校团委副书记,201X.06起任莆田学院团委副书记。
2、林雪峰,男,汉族,莆田荔城人,1964年1月出生,1990年7月加入中国共产党,学历大学,华东师范大学体育系毕业,职称副教授。
现任莆田学院体委办公室主任(正科级),拟提任莆田学院总务处副处长。
主要简历:
1986年7月参加工作,1986.7起任莆田高等专科学校体育系教师,1989.9起任莆田高等专科学校公共体育教研室主任,1995.9起任莆田高等专科学校体育系副主任(主持工作)、主任,201X.8起任莆田学院体育系正科级干部,201X.11起任莆田学院体委办公室主任。
3、程德华,男,汉族,泉州德化人,1970年1月出生,1992年5月加入中国共产党,学历大学,福建师大生物系毕业,职称副教授。
现任莆田学院学生处思想教育科科长,拟提任莆田学院学生处副处长。
主要简历:
1992年8月参加工作,1995.10起先后在莆田高专外语系、艺术系、资环系任教,201X.3起任莆田高专资环系党支部副书记,201X.8起任莆田学院资环系正科级干部,201X.11起任莆田学院学生处
思想教育科科长。
4、许长城,男,汉族,莆田城厢人,1973年4月出生,201X年12月加入中国共产党,学历在职大学,湖南大学网络教育学院会计学专业毕业,职称助理研究员。
现任莆田学院教务处教学质量管理科副科长,拟提任莆田学院教务处教学质量管理科科长。
主要简历:
1996年8月参加工作,1996年8月起在莆田高等专科学校机电、土建系任教,1999年8月起在莆田高等专科学校教务处工作,201X年11月起任莆田学院教务处教学质量管理科副科长。
5、许荔仙,女,汉族,莆田秀屿人,1972年10月出生,1995年4月加入中国共产党,学历在职大学,福建师范大学美术教育专业毕业,职称助理研究员。
现任莆田学院电信系副科级专职辅导员,拟提任莆田学院电信系正科级专职辅导员。
主要简历:
1996年1月参加工作,1996年10月起任莆田高专图书馆干事,1997年9月起任莆田高专办公室干事,201X年9月起任莆田高专机电系专职辅导员,201X年11月起任莆田学院电信系副科级专职辅导员。
6、吴燕华,女,汉族,莆田城厢人,1971年12月出生,1993年6月加入中国共产党,学历在职大学,福建师范大学自学本科毕业,职称助理研究员。
现任莆田学院外语系副科级专职辅导员,拟提任莆田学院外语系正科级专职辅导员。
主要简历:
1993年9月参加工作,1993年9月起任莆田高专团委干事,201X年9月起任莆田高专外语系专职辅导员,201X年11月起任莆田学院外语系副科级专职辅导员。
7、李斌,女,汉族,山东单县人,1963年10月出生,中国致公党党员,学历在职大学,上海第二军医大学毕业,职称高级实验师。
现任莆田学院成教院综合科科员,拟提任莆田学院成教院综合科科长。
主要简历:
1986年8月参加工作,1986.8起任福建省妇幼卫生学校教师,1995.7起任福建医科大学莆田分校教师,201X.8起任莆田学院成教院干部。
8、李德顺,男,汉族,莆田涵江人,1957年2月出生,201X年2月入党,学历在职大学,华中师范大学网络学院毕业,职称助理会计师。
现任莆田学院财务处预算管理科副科长,拟提任莆田学院财务处预算管理科科长。
主要简历:
1981年3月参加工作,1981.03起任莆田师范教师,1985.09起任莆田华侨师范学校图书馆干事,1987.01起任莆田华侨体育师范学校会计,201X.06起任莆田华侨体育师范学校任财务室主任(副科级),201X.11起任莆田学院预算管理科副科长。
9、陈春阳,男,汉族,莆田涵江人,1972年11月出生,201X年1月加入中国共产党,学历大学,兰州大学图书馆学专业毕业,职称助理馆员。
现任莆田学院图书馆办公室副主任,拟提任莆田学院图书馆办公室主任。
主要简历:
1997年8月参加工作,1997.07起任莆田高专图书馆干事,201X年5月起任莆田学院图书馆办公室副主任。
10、陈逸萍,女,汉族,莆田荔城人,1970年11月出生,201X年6月加入中国共产党,学历在职大学,福建师范大学英语自学本科毕业,职称讲师。
现任莆田学院护理学系团委副书记,拟提任莆田学院护理学系团委书记。
主要简历:
1990年8月参加工作,1990.08起任莆田东峤中学教师,1995.11起任福建医科大学莆田分校学生处干部,201X.08起任莆田学院护理学系辅导员,201X.11起任莆田学院护理学系团委副书记。
11、陈琦敏,女,汉族,莆田荔城人,1971年11月出生,九三学社社员,学历在职大学,厦门大学远程教育学院社会管理专业毕业,职称助理研究员。
现任汉语言文学系办公室副主任,拟提任莆田学院汉语言文学系办公室主任。
主要简历:
1994年8月参加工作,1994.08起任莆田高专中文系教学秘书,201X.11起任莆田学院汉语言文学系办公室副主任。
12、陈锦全,男,汉族,莆田仙游人,1964年2月出生,1998年6月加入中国共产党,学历大专,兴化职业大学英语专业毕业,职称馆员。
现任莆田学院办公室督查信息科副科长,拟提任莆田学院办公室督查信息科科长。
主要简历:
1990年8月参加工作,1990.08起任兴化职业大学办公室干事,201X.08起任莆田学院办公室档案馆员,201X.11起任莆田学院办公室秘书科副科长,201X.11起任莆田学院办公室督查信息科副科长。
13、林力,男,汉族,莆田秀屿人,1973年4月出生,201X年6月加入中国共产党,学历大学,武汉工业大学无机非金属材料专业毕业,职称助理研究员。
现任莆田学院土建系办公室副主任,拟提任莆田学院土建系办公室主任。
主要简历:
1996年8月参加工作,1996.08起任莆田高等专科学校机电、土建系助教,1999.8起任莆田高等专科学校土建系专职教学秘书,201X.11起任莆田学院土建系任副科级专职教学秘书,201X.11起任莆田学院土建系任办公室副主任。
14、林强,男,汉族,莆田荔城人,1972年6月出生,1998年6月加入中国共产党,学历大学,福州大学工艺美术学院毕业,职称研究实习员。
现任莆田学院管理学院团委副书记,拟提任莆田学院管理学院团委书记。
主要简历:
201X年6月参加工作,201X.06起任莆田高专资环系团总支书记、专职辅导员,201X.11起任莆田学院环生系副科级专职辅导员,201X.09起任莆田学院管理学院团委副书记。
15、范定怀,男,汉族,莆田涵江人,1968年8月出生,1992年6月加入中国共产党,学历大学,福建中医学院毕业,职称讲师。
现任莆田学院医学院综合办公室副主任,拟提任莆田学院医学院综合办公室主任。
主要简历:
1993年9月参加工作,1993.08起任福建省妇幼卫生学校教师,1995.07起任福建医科大学莆田分校教师,201X.08起任莆田学院基础医学部教师,201X.11起任莆田学院基础医学部副科级专职秘书,201X.10起任莆田学院基础医学部办公室副主任,201X.11起任莆田学院医学院综合办公室副主任。
16、郑秀红,女,汉族,莆田荔城人,1967年10月出生,201X年5月加入中国共产党,学历中央党校在职大学,中央党校函授学院毕业,职称助理研究员。
现任莆田学院社科部副科级专职秘书,拟提任莆田学院社科部正科级专职秘书。
主要简历:
1990年9月参加工作,1990.08起任莆田军民中学教师,1997.08起任莆田高专社科部干事,201X.11起任莆田学院社科部副科级专职秘书。
17、郑洁红,女,汉族,莆田城厢人,1971年6月出生,九三学社社员,学历大学、硕士学位,福建农业大学毕业。
现任莆田学院工会办公室副主任,拟提任莆田学院工会办公室主任。
主要简历:
1995年10月参加工作,1995年10月起任莆田高等专科学校教务处干事,201X年11月起任莆田学院教务处教务科副科长,201X年11月起任莆田学院工会办公室副主任。
18、姚庆明,男,汉族,莆田涵江人,1965年6月出生,1992年3月加入中国共产党,学历在职大学,湖南大学网络学院会计学专业毕业,职称会计师。
现任莆田学院资产设备处副科级秘书,拟提任莆田学院资产设备处正科级秘书。
主要简历:
1987年7月参加工作,1987.07起先后任中国人民解放军第九七四六工厂会计、主办会计、财务科科长,1997.07起任莆田会计师事务所管理部经理,201X.05起任福建医大莆田分校产业办主办会计,201X.08起任莆田学院资产设备处干事,201X.11起任莆田学院资产设备处副科级秘书。
18、黄朝晖,男,汉族,莆田仙游人,1969年1月出生,1992年4月加入中国共产党,学历在职大学,福建师范大学美术学院艺术设计专业毕业,职称助理研究员。
现任莆田学院艺术系办公室副主任,拟提任莆田学院艺术系办公室主任。
主要简历:
1992年10月参加工作,1992.10起任莆田高等专科学校产业办装璜公司干事,201X.8起任莆田学院艺术系任秘书,201X.11起任莆田学院艺术系任办公室副主任。
篇四:
201X-2号公示拟提任领导干部简历.doc
拟提任领导干部简历
艾晓宇
1985.09-1989.07辽宁师范大学政治系思想政治教育专业学生
1989.07-1991.03鞍山市工商银行青年街储蓄所储蓄员
1991.03-1992.12共青团鞍山市委员会组织部干事
1992.12-1993.04共青团鞍山市委员会调研室干事
1993.04-1995.12共青团鞍山市委员会宣传部干事
1995.12-1997.02共青团鞍山市委员会宣传部副主任科员
1997.02-1997.09共青团鞍山市委员会宣传部主任科员
1997.09-1998.03鞍山市房改办综合处副处长
1998.03-1999.12鞍山市房产局党务工作部副部长
(1997.09-1999.12在中国社科院研究生院投资经济专业在职研
究生学习)
1999.12-201X.09鞍山市房改办法规调研处处长
201X.09-201X.12中共岫岩满族自治县委常委
201X.12-201X.05中共岫岩满族自治县委常委、组织部部长
201X.05-201X.12鞍山市总工会副主席、党组成员
201X.12鞍山市总工会副主席、党组成员,市妇联副主席
阚小阳
1986.07-1988.07鞍山广播电视大学审计专业学生
1988.07-1995.12鞍山市审计局办公室科员
(1991.03—1993.02辽宁大学企业管理专业在职大学学习)1995.12-1999.10鞍山市审计局办公室副主任科员
1999.10-201X.07鞍山市审计局办公室主任科员
201X.07-201X.12鞍山市审计局办公室副主任
201X.12-201X.01鞍山市审计局人事处副处长
201X.01-201X.06鞍山市审计局领导干部经济责任审计处处长
201X.06-201X.12鞍山市审计局党组成员、领导干部经济责任审计处处长201X.12-201X.06鞍山市审计局副局长、党组成员
201X.06鞍山市审计局副局长、党组副书记
(201X.09—201X.12在中共辽宁省委党校法学专业在职研究生学习)
李锋
1984.09--1988.07大连铁道学院焊接工艺及设备专业学生
1988.07--1994.12鞍钢机械制造公司灵山铆焊厂技术科助理工程师
1994.12--1995.12鞍山市人事局公务员管理处科员
1995.12--1999.03鞍山市人事局公务员管理处副主任科员
1999.03--201X.12鞍山市人事局公务员管理处主任科员
201X.12--201X.03鞍山市人事局办公室副主任
(201X.11-201X.07在澳门科技大学工商管理专业在职研究生学
习)
201X.03--201X.11鞍山市行政学会秘书长
201X.11--201X.11鞍山市人才服务局副局长
201X.11--201X.12鞍山市经济委员会副主任、党组成员
201X.12鞍山市经济和信息化委员会副主任、党组成员
李涛
1989.08-1993.08吉林工业大学农机学院农机专业学生
1993.08-1996.04吉林工业大学研究生部农机专业硕士研究生
1996.04-1998.11鞍山市人才服务中心综合部科员
1998.11-1999.11鞍山市人才服务中心毕业生就业指导部副主任科员
1999.11-1999.12鞍山市人才服务中心毕业生就业指导部主任科员
1999.12-201X.09鞍山市政协办公厅秘书处主任科员
201X.09-201X.03鞍山市政协办公厅秘书处副处级主任科员
201X.03-201X.03美国罗斯福大学EMBA专业硕士研究生
201X.03-201X.06鞍山市政协办公厅秘书处副处级主任科员
201X.06-201X.09鞍山市政协办公厅秘书处处长
201X.09-201X.06鞍山市对外贸易经济合作局局长助理、党组成员
201X.06鞍山市对外贸易经济合作局副局长、党组成员
刘南
1989.09—1993.08鞍山钢铁学院冶金机械专业学生
1993.08—1994.10鞍山市立山区中华街道办事处主任助理、企业公司经理1994.10—1996.02中共鞍山市立山区委办公室副主任
1996.02—1998.05中共鞍山市立山区委宣传部副部长、精神文明办主任1998.05—201X.03中共鞍山市立山区委组织部副部长
(1996.09--1998.07在中共辽宁省委党校马克思主义市场经济理
论专业在职研究生学习)
201X.03—201X.04中共鞍山市立山区委组织部副部长、副处级干部
201X.04—201X.02鞍山市妇女联合会城乡部副部长
201X.02—201X.02英国考文垂大学商学院国际商务专业学生
201X.02—201X.04鞍山市妇女联合会城乡部副部长
201X.04—201X.05鞍山市妇女联合会儿童部部长
201X.05—201X.04鞍山市妇女联合会副主席、党组成员
201X.04—201X.05中共岫岩满族自治县委员会常委、组织部部长
201X.05—201X.11中共鞍山市委宣传部临时工作
201X.11—201X.04中共鞍山市委宣传部副部长
201X.04—中共鞍山市委副秘书长(正局级)
商大顺
1987.02--1989.08岫岩满族自治县兽医站职工
(1988.04--1992.06在中共辽宁省委党校经济管理专业在职大专
学习)
1989.08--1995.03岫岩满族自治县兽医站检疫员
1995.03--201X.12岫岩满族自治县黄花甸镇副镇长
(1999.08--201X.12在中央党校函授学院政法专业在职大学学习;
1999.12--201X.12在东北师范大学世界经济专业在职研究生学习)
201X.12--201X.04岫岩满族自治县石庙子镇党委副书记、镇长
201X.04--201X.01岫岩满族自治县石庙子镇党委书记
201X.01--201X.11岫岩满族自治县财政局局长
201X.11--201X.12中共岫岩满族自治县委常委、县人民政府副县长人选,县总工会
主席
(201X.09--201X.12在中共辽宁省委党校法律专业在职研究生学
习)
201X.12--201X.01中共岫岩满族自治县委常委、县人民政府副县长,县总工会主席201X.01--鞍山市财政局副局长、党组成员
王泓宇
1987.08-1990.08鞍山广播电视大学电气自动化专业学生
1990.08-1991.04鞍山市立山区友好街道办事处科员
1991.04-1995.12鞍山市立山区团委科员
1995.12-1997.07中共鞍山市立山区委宣传部干事
1997.07-1999.02鞍山市立山区妇联副主席
(1995.09-1997.12在中央党校政法专业在职大学学习)1999.02-201X.10鞍山市立山区妇联主席
201X.10-201X.12鞍山市立山区民政局局长
201X.12-201X.10鞍山市立山区人民政府副区长
(201X.05-201X.05在东北师范大学世界经济专业在职研究生学
习;201X.06-201X.06在澳大利亚科廷理工大学公共部门管理专
业在职研究生学习,获公共管理硕士学位)
201X.10-201X.12中共鞍山市立山区委常委、政法委书记
201X.12-201X.01中共鞍山市立山区委副书记
201X.01—中共鞍山市立山区委副书记、宣传部部长
张屹辉
1979.09-1981.07鞍山师范专科学校中师专业学生
1981.07-1984.09鞍山市汤岗子温泉小学大队辅导员
1984.09-1986.09鞍山师范专科学校汉语言专业学生
1986.09-1989.09鞍山市千山区教委团委副书记、书记
1989.09-1990.10鞍山市千山区青教办副主任
1990.10-1992.12鞍山市千山区团委副书记、青教办副主任
1992.12-1996.09鞍山市千山区团委书记
(1993.09-1995.12在中共辽宁省委党校经济管理专业在职大学
学习)
1996.09-1997.08鞍山市千山区齐大山镇党委副书记、镇长
1997.08-201X.11鞍山市千山区齐大山镇党委书记
(1996.07-1999.07在辽宁大学哲学专业在职研究生学习;201X.
08-201X.08在澳大利亚伊迪斯科文大学工商管理专业在职研究
生学习,获工商管理硕士学位)
201X.11-201X.01中共鞍山市千山区委常委、宣传部部长
201X.01鞍山市科学技术局副局长、党组成员
赵玉娜
1997.10—1999.11共青团海城市委员会组宣部科员、副部长、部长
1999.11—201X.02中共海城市委组织部人事科、科技培训科科员
201X.02—201X.08中共海城市委组织部干部科副科长
201X.08—201X.09共青团鞍山市委员会组织部主任科员
201X.09—201X.07共青团鞍山市委员会组织部副处级主任科员
201X.07—201X.05共青团鞍山市委员会组织部副部长(主持工作)
(201X.08—201X.08在澳门国际公开大学工商管理专业在职研究
生学习,获工商管理硕士学位)
201X.05—201X.12共青团鞍山市委员会组织部部长
201X.12—201X.08共青团鞍山市委员会副书记、党组成员
201X.08—共青团鞍山市委员会副书记、党组副书记
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 推荐罗迪阳简历公示范文模板 12页 推荐 罗迪阳 简历 公示 范文 模板 12