对越自卫反击战後晋升的将星们.docx
- 文档编号:9953509
- 上传时间:2023-05-22
- 格式:DOCX
- 页数:42
- 大小:1.24MB
对越自卫反击战後晋升的将星们.docx
《对越自卫反击战後晋升的将星们.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《对越自卫反击战後晋升的将星们.docx(42页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
对越自卫反击战後晋升的将星们
對越自衛反擊戰後晉升的將星們
1979年2月17日,我軍被迫發起的中越邊境反擊戰,前後歷時十年,我軍先後有18個野戰軍、22.5萬官兵參戰,使長期沒有經歷戰爭的部隊得到了實戰鍛煉,一大批年輕有為的中高級指揮員在這場戰爭中脫穎而出,成為新時期熠熠生輝的一代將星......
一、中國人民解放軍對越自衛反擊戰前線總指揮
中國人民解放軍對越自衛反擊戰東線總指揮許世友上將中國人民解放軍對越自衛反擊戰西線總指揮楊得志上將
楊得志接見對越反擊戰的烈士家屬。
人民解放軍對越自衛反擊戰西線總指揮張銍秀少將(楊得志上將因病離任之後,張銍秀接替西線總指揮)
二、中國人民解放軍對越自衛反擊戰升起的將星
晉升上將:
21名
1、張萬年上將,1928年8月出生山東黃縣(今龍口市),1944年8月加入中國人民解放軍,1945年8月加入中國共產黨。
1947年後任東北四縱12師36團五連副排長、排長、連副指導員、團通信股參謀、副股長、股長。
建國後任陸軍第41軍123師369團司令部作戰股股長、軍司令部作戰科參謀、368團第一副團長兼參謀長。
1958年在解放軍南京軍事學院預科系、基本系學習,1961年畢業。
後任陸軍第41軍123師367團副團長、團長。
1966年後任廣州軍區司令部作戰部作戰科科長、副部長。
1968年任陸軍第43軍127師師長。
1978年後任陸軍第43軍副軍長兼一二七師師長,1979年帥127師對越自衛作戰,1981年任陸軍第43軍軍長,1982年後任武漢軍區副司令員、廣州軍區副司令員、司令員、軍區黨委副書記、濟南軍區司令員、軍區黨委副書記。
1992任中共中央軍委委員、總參謀長,總參謀部黨委書記、中華人民共和國中央軍事委員會委員。
1995年9月在中共第十四屆五中全會上被增補為中共中央軍委副主席,1995年12月在第八屆全國人大常委會十七次會議上被任命為中華人民共和國中央軍事委員會副主席。
1997年9月在中共第十五屆一中全會上當選為中央政治局委員、中央書記處書記,中共中央軍委副主席。
1977年11月任人民解放軍選舉委員會主任。
1998年3月在全國人大第九屆一次會議上當選為中華人民共和國中央軍事委員會副主席。
1988年9月授予中將,1993年6月晉升上將。
中共第十二、十三屆中央候補委員,第十四、十五屆中央委員,十五屆中央政治局委員、中央書記處書記。
2、傅全有上將,1930年11月出生在山西崞縣(今原平市),1946年10月參加中國人民解放軍,1947年8月加入中國共產黨,同年10月後任排長、副連長、連長。
建國後任陸軍營參謀長,副營長,營長,師教導營營長。
1953年2月,參加抗美援朝戰爭,1958年10月回國後,歷任團參謀長、副團長、師副參謀長、參謀長、副司長、師長,1980年任陸軍第一軍副參謀長、參謀長,1983年任陸軍第一軍軍長,1984年,任中越自衛反擊戰前線總指揮,以豪邁的英雄氣概和特具軍威、國威的大將風範,科學地指揮了中越自衛反擊戰,一舉成功地拿下了被越軍佔領的“老山”,神聖地捍衛了祖國領土的完整。
1985年6月任成都軍區司令員、黨委副書記,1990年4月任蘭州軍區司令員、黨委副書記。
1992年10月任中共中央軍委委員,總後勤部部長、黨委書記。
1993年3月在全國人大第八屆一次會議上任命為中華人民共和國中央軍事委員會委員。
1995年1月任解放軍總參謀長,1997年9月中共第十五屆一中全會上任命為中央軍委委員,1998年3月任中華人民共和國中央軍事委員會委員。
1988年9月授予中將,1993年6月晉升上將。
中共十二屆至十五屆中央委員。
3、梁光烈上將,1940年12月出生四川省三台縣。
1958年1月入伍,1961年任陸軍第一軍一師二團排長、團作訓股參謀、師司令部參謀,1970年武漢軍區作戰部參謀、副部長,1979年2月對越作戰時以武漢軍區作戰部副部長的身份協助昆明軍區楊得志司令員指揮西線作戰。
1979年6月任陸軍20軍58師副師長、師長,1983年後任20軍副軍長、陸軍第20集團軍軍長,1990年任陸軍第54集團軍軍長,1993年任北京軍區參謀長、副司令員,1997年後任瀋陽軍區司令員、南京軍區司令員,2002年後任中共中央軍委委員、中華人民共和國軍委委員、總參謀長、總參謀部黨委書記。
2008年3月,任中華人民共和國國務委員、國務院黨組成員、中共中央軍委委員、中華人民共和國軍委委員兼國防部長。
1988年9月授予少將,1993年12月晉升中將,2002年6月晉升上將。
4、廖錫龍上將,1940年6月出生貴州思南,1959年1月入伍,1963年2月入黨,1966年後任貴州軍區49師145團排長、副連長、連長,1970年任陸軍第11軍39師91團作訓股長、副團長、團長、副師長、師長,1984年5月後任陸軍第11軍副軍長、軍長。
1979年對越作戰時任11軍31師91團副團長。
1984年收復兩山時任11軍31師師長。
1985年6月後任成都軍區副司令員、司令員,2002年11月後任中共中央軍委委員、中華人民共和國軍委委員、總後勤部部長。
1988年9月授予少將,1993年7月晉升中將,2000年6月晉升上將。
中共第十五、十六、十七屆中央委委員。
5、吳銓敘上將,1939年4月出生江蘇常熟支塘鎮北街。
1956年6月加入中國新民主主義青年團1959年7月加入中國共產黨。
1954年7月考入瀋陽炮兵學校,同時參加中國人民解放軍,1956年10月瀋陽炮兵學校畢業,任陸軍戰防炮營排長,文化教員、炮兵團司令部偵察參謀、連長,師司令部參謀、師炮兵室副主任,師司令部作訓科科長。
1976年5月起歷任副團長,團長,駐薩伊軍事專家組副組長兼團營戰術專家;回國後任炮兵第9師參謀長、陸軍第一軍第2師師長、第一軍參謀長,1984年參加山輪戰,1985年7月後任陸軍第一集團軍政治委員、軍長。
1992年11月4日任總參謀部總參謀長助理、副總參謀長。
1988年9月授予少將,1994年7月晉升中將,2000年6月晉升上將。
1996年7月任國務院學位委員會委員、中國人民解放軍學位委員會主任委員。
1988年9月授予少將軍銜,1994年7月晉升中將軍銜,2000年6月晉升上將軍銜。
中共第十五、十六屆中央候補委員。
6、錢樹根上將,1939年3月出生在江蘇無錫。
1954年8月考入重慶炮兵學校,同年8月參加中國人民解放軍,1956年10月加入中國共產黨,1956年畢業分配到廣州軍區某部任見習排長、炮兵營參謀、團司令部炮兵室參謀、主任、師司令部炮兵室參謀、師司令部炮兵科副科長、科長。
1978年8月,任步兵團長,1979年軍事學院基本系學習,1981年,軍事學院畢業,歷任副師長、師長、副軍長。
1985年3月任第47軍軍長,率部參加雲南老山地區的邊境防禦戰爭,因戰功突出而受到中央軍委嘉獎。
1987年8月9日,《人民日報》刊登其事蹟的報告文學《軍長和他的壯士們》。
1992年11月,任蘭州軍區參謀長。
1994年12月,任解放軍總參謀長助理。
1995年7月,任副總參謀長。
1986年老山輪戰時任47集團軍軍長。
以後歷任蘭州軍區參謀長、總參謀長助理、副總參謀長。
1988年9月少將,1994年7月中將,2000年6月晉升上將。
中國共產黨第十三、第十四屆中央候補委員,第十五屆中央委員。
7、王祖訓上將,1936年5月出生在雲南曲靖,1951年6月參軍,任戰士、排長、參謀、連長、營長、團參謀長、副團長、作訓科科長、師參謀長、軍事學院學員、第250師師長,1984年任第14軍副軍長,參加了收復兩山的對越作戰。
1985年9月任雲南省軍區司令員。
1989年任第14集團軍長。
1993年12月任軍事科學院副院長、院長。
第十屆全國人大常委。
1988年9月被授予少將軍銜。
1993年12月晉升為中將軍銜。
2000年6月晉升為上將軍銜。
8、徐永清上將,1938年8月出生浙江建德。
1956年12月參加中國人民解放軍,同年12月加入中國共產黨。
任陸軍通信營文書、營部書記、師司令部保密員、陸軍通信連副指導員、指導員、營副教導員、團政治處宣傳股股長、師政治部宣傳科副科長、秘書科科長、團政委。
1982年7月後任陸軍師政治部主任、軍紀委正師職專職委員。
1984年8月任陸軍27軍副政委。
1985年7月任陸軍27集團軍政委,1986年參加老山輪戰。
1988年8月後任浙江省委常委、軍區政委。
1994年12月任蘭州軍區副政委、軍區黨委常委。
1996年2月任武警部隊政委、黨委書記。
第10屆全國人大常委、環境與資源保護委員會副主任委員。
中共14大代表,第15屆中央委員。
1988年9月授予少將軍銜。
1995年7月晉升為中將軍銜。
1996年2月改為武警中將警銜。
2000年6月晉升為武警上將。
9、李新良上將,1936年11月出生山東萊陽。
年幼時參加兒童團,擔任兒童團團長,經受了戰爭年代的磨練。
1953年8月考入解放軍工程兵學校學習,同時參加中國人民解放軍,1956年軍校畢業後,曾任廣州軍區某部工兵營排長、副連長、營參謀、團作訓股參謀、師工兵科參謀、師工兵防化科科長等職。
李新良工作務實,凡事以身作則,在困難面前總是身先士卒,軍事技術和軍事素質都很過硬,深得領導信任和士兵敬服。
1969年8月,李新良被提升為廣州軍區41軍某團參謀長、41軍121師副師長,1979年2月,李新良率部參加了對越自衛反擊戰。
戰爭中,李新良沉著冷靜,分析估計敵情準確,指揮得當,取得了出色的戰績,得到了軍方高層的賞識。
1981年任陸軍41軍121師師長。
1983年,越級晉升為廣西軍區司令員。
1987年11月,他當選為中共十三屆中央委員,1988年2月升任廣州軍區副司令員。
1993年12月,晉升瀋陽軍區政委。
不久後中央軍委任命李新良為瀋陽軍區司令員,1998年3月,李新良奉調進京,出任北京軍區司令員。
1988年9月授予少將,1993年7月晉升中將,1998年3月晉升上將。
1999年10月1日,李新良擔任國慶50周年大閱兵總指揮,陪同軍委主席檢閱了參加閱兵的陸海空軍部隊。
2001年底,李新良年滿65歲退出現役。
10、朱啟上將,1942年5月出生雲南祥雲縣,1959年12月入伍,歷任某團戰士、文書、書記、排長、參謀。
1967年後任某師司令部作訓科參謀、連長、師司令部作訓科參謀、師司令部作訓科科長,副參謀長、團長。
1981年,時任14軍42師126團團長時,率團參加收復扣林山戰役。
1984年任14軍40師副師長、師長,參加收復兩山戰役。
1985年任第14集團軍參謀長、副軍長。
1990年6月任貴州省軍區司令員。
1994年任第14集團軍軍長、成都軍區參謀長,1998年4月任北京軍區參謀長、北京軍區司令員。
1990年7月授予少將,1996年7月晉升中將,2004年6月晉升上將。
11、杜鐵環上將,1938年8月出生在遼寧鞍山。
1955年7月考入解放軍第五炮兵學校(後改名瀋陽炮兵學校、炮兵偵察學校),同年7月參加解放軍。
1959年加入中國共產黨。
1978年任團政委。
1980年任陸軍第46軍第137師副政委、政委,同年畢業於解放軍政治學院。
1985年1月任陸軍第46軍第199師政委,參加老山輪戰。
1985年7月後任陸軍第67集團軍副政委、政委。
1992年11月後任總政治部主任助理、總政治部副主任。
1994年12月後任濟南軍區政委、北京軍區政委。
1988年9月授予少將軍銜,1993年12月晉升中將軍銜,2000年6月晉升上將。
中共第十五屆中央委員、第九屆全國人大常委會委員、全國人大華僑委員會副主任委員。
12、固輝上將,1930年10月出生遼寧蓋州。
1948年12月加入中國共產黨。
1947年8月參軍,曾任遼寧軍區獨立2師、東北野戰軍第5縱隊14師、第四野戰軍第42軍125師文書、文化教員、書記。
1950年任中國人民志願軍第42軍125師374團1營營部書記、團司令部軍務參謀作訓參謀、陸軍團司令部作訓股參謀、副股長。
1956年後任陸軍團副參謀長兼作訓股股長、陸軍42軍師司令部作訓科科長、陸軍團參謀長、副團長、團長。
1969年任陸軍42軍師參謀長、副師長。
1975年任廣州軍區軍政幹校訓練部副部長、步兵學校訓練部副部長。
1976年任坦桑尼亞軍事專家組第9組組長。
1978年任陸軍42軍師長、副軍長、軍長。
1979年率部參加中越自衛反擊戰。
1985年6月任濟南軍區副司令員、黨委常委、南京軍區司令員、黨委副書記。
1988年9月授予中將,1994年6月晉升上將。
第9屆全國政協常委。
中共13屆中央候補委員、14屆中央委員。
13、張志堅上將,1934年出生山西聞喜縣,1951年7月考入第31步兵學校學習,同時參加中國人民解放軍。
1957年,任陸軍軍司令部作訓處參謀、副處長、處長、師司令部參謀長、第67軍司令部副參謀長、陸軍師長、軍長。
1984年,率領第67軍參加兩山戰役的輪戰。
1985年,任濟南軍區副司令員。
1992年,任北京軍區副司令員兼北京衛戍區司令員。
1993年,擔任成都軍區政委。
1988年9月中將,1998年3月晉升上將。
14、陶伯鈞上將,1936年12月出生吉林省永吉縣,1951年7月考入第六炮兵學校,同步參加軍,1955年6月任炮兵排長、炮兵團司令部作訓股參謀、炮兵師司令部偵察科參謀、副科長、參謀長。
1977年4月任武漢軍區炮兵司令部作訓處副處長。
1979年2月任武漢軍區炮兵司令部作戰處處長,隨部參加對越自衛反擊戰。
1981年5月任炮兵師司令部參謀長。
1983年1月任武漢軍區司令部炮兵部部長。
1983年5月任陸軍43軍副軍長、軍長,1985年6月任成都軍區參謀長、黨委常委。
1992年11月任廣州軍區參謀長、黨委常委、副司令員、黨委常委、廣州軍區司令員、黨委副書記。
10屆全國人大常委、內務司法委員會委員。
中共13、14大代表,15屆中央委員。
1988年9月被授予少將軍銜。
1991年6月晉升為中將軍銜。
1998年3月晉升為上將軍銜。
2009年1月18日,陶伯鈞上將在廣州因病醫治無效逝世,享年72歲。
15、錢國梁上將,1940年1月出生江蘇省吳江市,1958年12月參加中國人民解放軍,1959年4月任陸軍第27軍某團司令部作戰訓練股測繪員、軍測繪隊測繪員、師司令部作戰訓練科測繪員、師司令部作戰訓練科參謀、陸軍第27軍某師司令部作戰訓練科副科長、團參謀長、團長。
陸軍第27軍副師長、師長。
1983年3月任陸軍第27軍參謀長、軍長、軍黨委副書記;1985年7月任陸軍第27集團軍黨委副書記、軍長;1986年,帥27集團軍參加老山輪戰。
1993年12月任濟南軍區黨委常委、參謀長、司令員。
黨委副書記;1999年12月任瀋陽軍區司令員、黨委副書記。
1988年9月授予少將,1995年7月晉升中將,2002年6月晉升上將。
16、史玉孝上將,1933年4月11日出生陝西寶雞市周原區周原鄉(今陳倉區周原鎮),1949年7月參軍,解放戰爭時期,任第一野戰軍1軍1師宣傳隊當宣傳員,參加了蘭州等戰役。
1952年參加抗美援朝。
任中國人民志願軍任團政治處、師政治部保衛助理員。
1958年9月回國,任陸軍第一軍師政治部保衛科助理員,1965年12月任陸軍第一軍營教導員、團政治處主任、團政委、師政治部副主任。
1979年1月任陸軍第一軍師副政委、師政委,1983年5月任陸軍第一軍政委,參加老山輪戰。
1985年6月任南京軍區副政委、黨委常委。
1990年4月任南京軍區政委、黨委書記。
1992年11月任廣州軍區政委、黨委書記。
1988年9月授予中將軍銜。
1994年5月晉升上將軍銜。
第九屆全國人民代表大會常務委會委員,第九屆全國人民代表大會財政經濟委員會委員、第十屆全國人民代表大會財政經濟委員會副主任委員。
中共十三、十四屆中央委員。
2005年2月12日因病在廣州逝世,享年72歲。
17、薑福堂上將,1941年10月出生山東榮成滕家鎮鮑村。
1959年1月參加中國人民解放軍,1960年5月加入中國共產黨。
1964年4月後任陸軍排長、副連長、連長、連政治指導員。
1969年6月任陸軍67軍團政治處副主任、主任。
1974年7月任陸軍67軍師副政治委員。
1976年8月任陸軍第26軍政治部主任、第26軍政治委員。
1985年1月任陸軍第67軍政治委員,參加了雲南老山地區對越防禦作戰。
1985年6月任濟南軍區政治部主任、軍區黨委常委。
1993年12月任成都軍區副政治委員兼政治部主任、軍區黨委常委。
1995年9月至2005年12月任瀋陽軍區政治委員、軍區黨委副書記、書記。
1988年9月授予少將軍銜,1993年7月晉升為中將軍銜,2002年6月晉升為上將軍銜。
中共第十三大、十四大代表。
中共第十五屆、十六屆中央委員。
第十一屆全國人大常委會委員。
2008年3月17日至今任第十一屆全國人民代表大會外事委員會副主任委員。
2002年評為國家一級美術師。
2005當選為遼寧省美術家協會名譽主席、理事。
2008年成為中國美協會員。
18、李乾元上將,1942年3月12日出生河南林縣姚村,1959年7月考入鄭州紡織機械學院(現中原工學院)學習。
1961年7月參加中國人民解放軍。
1963年5月加入中國共產黨。
歷任中國人民解放軍班長、排長,師部作訓科參謀、副科長。
1976年後任中國人民解放軍團參謀長、副團長、團長。
1980年10月入中國人民解放軍軍事學院完成班學習。
1982年畢業後任中國人民解放軍某師參謀長。
1983年任中國人民解放軍陸軍第1軍副參謀長,1984年參加中越邊境防禦作戰。
1985年8月任陸軍第一集團軍軍長、黨委副書記。
1990年7月任廣州軍區副參謀長。
1994年12月任蘭州軍區參謀長、副司令員、司令員。
1988年9月授予少將軍銜,1996年7月晉升中將,2004年6月晉升上將。
2008年3月當選第十一屆全國人大常委會委員、全國人大農業與農村委員會副主任委員。
李乾元上將酷愛書法藝術,號三蘇翁,擅長章草、行楷,為將軍書畫院名譽院長,書法作品被各大博物院收藏。
19、劉冬冬上將,1945年10月出生湖北武漢市,1961年7月參加中國人民解放軍,1963年10月加入中國共產黨。
1966年12月後任中國人民解放軍第47軍某師某團政治處宣傳股幹事、師政治部宣傳科幹事、軍政治部宣傳處幹事、師政治部宣傳科科長、團副政治委員兼政治處主任、軍政治部組織處處長、139師政治部主任、139師副政治委員、師政治委員、師黨委書記;1985年8月,任中國人民解放軍第47集團軍第139師政治委員、師黨委書記;1987年參加老山輪戰。
1990年6月,任中國人民解放軍第47集團軍政治部主任、軍副政治委員、集團軍黨委常委;1993年6月,任中國人民解放軍蘭州軍區政治部副主任、蘭州軍區政治部黨委委員;1995年3月,任中國人民解放軍第21集團軍政治委員、集團軍黨委書記;1997年11月,任中國人民解放軍蘭州軍區政治部主任、政治委員、蘭州軍區黨委書記;2002年10月,任中國人民解放軍濟南軍區政治委員、濟南軍區黨委書記。
1992年7月授予少將軍銜;1999年7月晉升中將軍銜;2004年6月20日晉升上將軍銜。
中共十六、十七屆中央委員。
20、張海陽上將,張震上將之子。
1949年7月出生,湖南平江人,1969年2月入伍,1969年11月加入中國共產黨。
1971年5月後任第21軍通信營有線電連排長、第21軍政治部幹部處幹事、軍政治部宣傳處副處長、第21軍63師189團副政治委員兼政治處主任、第21軍政治部宣傳處處長、第21軍61師181團政治委員;1985年10月任第21軍61師政治委員,參與老山輪戰;1992年9月,總參謀部兵種部政治部副主任、總參謀部兵種部政治部主任;1996年8月,第27集團軍政治委員;2002年1月,北京軍區副政治委員;2005年12月,成都軍區政治委員、黨委書記;2009年12月,第二炮兵政治委員、黨委書記。
1995年7月授予少將軍銜,2003年7月晉升中將軍銜,2009年7月20日晉升上將軍銜。
中共第十七、十八屆中央委員。
21、張又俠上將,陝西渭南人,1950年7月出生北京,1968年參加中國人民解放軍,任戰士,班長,排長。
1976年任陸軍第13軍連長、營長,副團長。
1984年任陸軍14軍40師119團團長,參與收復“兩山戰役”。
1986年後,陸軍14軍40師副師長、師長。
1995年,陸軍第13集團軍副軍長。
2000年8月,陸軍第13集團軍軍長。
2005年12月任北京軍區副司令員。
2007年9月任瀋陽軍區司令員。
2012年10月,出任總裝備部部長。
1997年7月,授予少將軍銜。
2007年7月晉升為中將軍銜。
2011年07月23日,晉升上將軍銜。
2012年11月15日,任中共中央軍事委員會委員。
2013年3月15日,任中華人民共和國中央軍事委員會委員。
中共第十七、十八屆中央委員。
晉升中將:
6名
1、朱增泉中將,1939年12月18日出生江蘇無錫,1959年1月參加中國人民解放軍,同年1月加入中國共產黨。
歷任戰士、班長、排長、連副指導員、幹事、營教導員、科長、處長、27軍政治部副主任、27集團軍政治部主任。
1986年,在率部參加對越自衛還擊作戰中,他冒著槍林彈雨在戰壕裏、貓耳洞裏開展生動活潑的思想政治工作,激勵廣大官兵克敵制勝的高昂鬥志,為奪取戰爭勝利提供了強有力的思想政治保障。
1990年,陸軍27集團軍政治委員、國防科工委政治部主任、總裝備部副政治委員。
1988年9月授予少將軍銜,1996年7月晉升中將軍銜。
1997年11月在中共第十五次全國代表大會上當選為中央紀律檢查委員會委員。
朱增泉將軍,入伍前只有小學文化,但他是一名將軍作家。
朱增泉為了彌補文化的不足,他如饑似渴地堅持學習,先後讀完30多部馬列著作及許多歷史、文學名著,並以優異成績通過了全國成人高等教育自學考試,被河北省評為自學成材標兵。
在軍隊裏他是威嚴睿智的將軍,在文壇上他又是才華橫溢的詩人。
然而,這位將軍卻在入伍前只有小學文化,他30多年的戎馬生涯所鑄成了詩一般的經歷印證:
在血與火中“分娩”了將軍詩人輝煌的靈魂,產生了詩的壯美。
他感情深切地把自己成長的過程歸功於黨的哺育。
他把愛國主義和勇於奉獻不怕犧牲的精神,視為軍人的最高價值和人格的最高境界,把將士的豪言壯語和自己的豐富體驗濃縮為精湛的詩句,先後出版了詩集《奇想》、《國風》、《黑色的輝煌》、《世紀玫瑰》等,散文集《秦皇弛道》、《邊地散記》、5卷本《戰爭史筆記》等。
1999年獲中國詩人獎,2000年獲全軍八一文藝創作獎、第二屆魯迅文學獎、首屆郭沫若散文隨筆獎。
詩歌、散文被編入幾十種選本。
散文《中國西部》被編入中學,大學語文課本。
2011年他編著的五卷本《戰爭史筆記》正式出版。
《戰爭史筆記》以王朝更迭為脈絡,全書由《上古—秦漢》、《三國—隋唐》、《五代—宋遼金夏》、《元—明》、《清》五卷組成,上追溯到上古時代的炎黃之戰,下延續到八國聯軍侵華戰爭。
作者在深入研究古代戰事的基礎上,以“史”帶“論”,縱橫分析,用散文的筆觸,精彩呈現經典戰例的金戈鐵馬,深度評說王朝更迭的興衰存亡。
專家、學者一致認為,這是一部用文學的筆法來描述中國古代戰爭史的“全書”,也是一部通俗的戰史讀物。
全書把中國五千年來的著名戰爭、戰役、戰事,包括農民戰爭,一一串連起來,給人以貫通上下五千年的整體感,讀起來流暢、清晰,讓讀者有了整體的“史路”感。
是一套通俗易懂、引人入勝的中國古代戰爭史巨著。
2、粟戎生中將,1942年出生江蘇揚州,粟裕大將之子,母親楚青,侗族。
1961年7月,粟戎生高中畢業考入哈爾濱軍事工程學院導彈系學習,同年7月參加中國人民解放軍。
1966年加入中國共產黨。
1966年畢業任地空導彈部隊技師、排長,參加抗美援越和國土防空作戰,在1967年擊落美偵察機作戰中榮立三等功。
1970年1月後,在陸軍野戰部隊任副連長、連長、參謀、團副參謀長、參謀長、副團長、師副參謀長。
在連長任上榮立三等功。
1983
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 自卫 反击战 晋升 将星们