黑龙江省历任省长副省长.docx
- 文档编号:15269807
- 上传时间:2023-07-03
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:15.87KB
黑龙江省历任省长副省长.docx
《黑龙江省历任省长副省长.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黑龙江省历任省长副省长.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
黑龙江省历任省长副省长
黑龙江省历任省长 副省长
1945年11月13日,黑龙江省各界代表会议在北安召开,宣布黑龙江省政府正式成立。
这是黑龙江地区成立的第一个省级民主政权机关。
1946年1月31日至2月4日召开的黑龙江省第一届各界人民代表会议,选举产生了黑龙江省政府主席、副主席,进一步健全了省政府组织机构。
1947年2月4日,根据东北行政委员会的决定,黑龙江省政府与嫩江省政府合并为黑龙江嫩江联合省政府。
9月22日,黑嫩省政府撤销,恢复黑龙江省政府,仍驻北安。
1949年5月15日,黑龙江省与嫩江省合并成立新的黑龙江省,省会设在齐齐哈尔市。
1950年3月下旬,黑龙江省各界人民代表会议于在齐齐哈尔市举行了首届第一次会议,代行人民代表大会的职权,选举了黑龙江省人民政府主席、副主席。
1954年8月1日,黑龙江、松江两省合并,成立新的黑龙江省。
省长
陈大凡1945.11.13--1946.04
杨英杰
1946.06.07--1947.02.04
代理主席
冯仲云1946.04--1953.06
松江省人民政府主席
范式人1947.09.16--1949.04.21
于毅夫(1949.04.21-1952.11)
赵德尊(1952.11-1953.12)
陈雷(1953.12-1954.08)
韩光(1954.08.16-1955.01.31)省政府主席
韩光(1955.01.31-1956.05.31)省长
欧阳钦(1956.05.31-1958.09.03)
李范五(1958.09.03-1967.01.31)
潘复生(1967.03.17-1971.08.06)(革委主任)
汪家道(1971.08.06-1974.12)(革委主任)
刘光涛(1977.02-1977.12)(革委主任)
杨易辰(1977.12.28-1979.12.26)(革委主任)
陈雷(1979.12.26-1985.05.22)
侯捷(1985.05.22-1989.01.27)
邵奇惠(1989.01.27-1989.03.11)(代)
邵奇惠(1989.03.11-1994.05.21)
田凤山(1994.05.21-1995.02.28)(代)
田凤山(1995.02.28-2000.01.08)
宋法棠(2000.01.08-2000.02.28)(代)
宋法棠(2000.02.28-2003.04.15)
张左已(2003.04.15-2003.04.24)(代)
张左已(2003.04.24-2007.12.25)
栗战书(2007.12.25-2008.01.29)(代)
栗战书(2008.01.29--2010.08.27]
王宪魁2010.08.27--2010.11.09(代)
王宪魁2010.11.09--2013.03.25
陆昊2013.03.25--2013.06.05(代)
陆昊2013.06.05--
副省长
杨英杰1946.02.04--1952.06
王梓木1949.04.21--1954.07
饶斌--1952
杨易辰(1954.08.16--1967.01.31;1973.04.19--1977.12)
李延禄(1949.04--1964.09)
于天放(1954.08.16--1958.07)
于杰(1953.12--1958.07;1970.05.26--1971.12.20
病故
杜光预(1955.01.31--1964.05)
赵去非(1956.12--1958.07)
陈剑飞(1956.12--1967.01.31;1977.12.28--1983.04.22)
王清正(1956.12--1967.01.31)
王一伦(1958.09.03--1967.01.31;1972.07.25--1977.12)
陈雷
1952.6--1953.12;1958.09.03--1967.01.31;1977.12.28--1979.12.26
范子文(1958.09.03--1964.09.30)
孙西歧(1964.09.30--1967.01.31)
刘潜(1964.09.30--1967.01.31)
关舟(1964.09.30--1967.01.31;1977.12.28--1978.07)
杨和亭(1965.12.11--1967.01.31)
王逢源(1966.05--1967.01.31)
汪家道(1967.03.17--1971.08)
刘光涛(1970.03.28--1977.02)
夏光亚(1970.05.26--1977.12)
苏民(彝族,1970.05.26--1977.12)
刘思聪(1970.05.26--1977.12)
谢长华(1970.05.26--1977.12)
张春和(1970.05.26--1977.12)
张备之(1970.05.26--1973.04.19)
曹志(1970.05.26--1977.12)
聂世荣(1970.05.26--1977.12)
唐金枝(女,1970.05.26--1977.06)
马占春(1970.05.26--1977.12)
宋振业(1970.05.26--1977.12)
傅奎清(1971.08.06--1977.12)
张林池(1971.08.06--1977.12)
任仲夷(1972.07.25--1977.11)
于洪亮(1977.12.28--1979.12.26)
张世军(1977.12.28--1979.12.26)
王维之(1977.12.28--1979.12.26)
侯捷(1977.12.28--1985.05.22)
阮永胜(1977.12.28--1979.12.26)
孙子源(1977.12.28--1979.12.26)
鲁光(1977.12.28--1982.02.28)
王金籽(1978.02--1979.12.26)
王钊(1978.08--1979.12.26)
赵德尊(1979.02--1979.12.26)
王路明(1979.04--1983.04.22)
解云清(1979.06--1983.04.22)
李瑞(1979.12.26--1983.04.22)
王操犁(1979.12.26--1983.04.22)
卫之民(1979.12.26--1982.02)
王军(女,1979.12.26--1983.04.22)
王金陵(1979.12.26--1983.04.22)
王光伟(1981.12—1983.04.22)
宫本言(1983.04.22--1985.05)
王连铮(1983.04.22--1988.01)
安振东(1983.04.22--1990.03)
何首伦(1983.04.22--1987.03)
刘仲藜(1985.05.22--1988.01)
靖伯文(1985.05.22--1988.01)
陈云林(1987.05--1994.01)
杜显忠(1987.05--1993.01)
黄枫(1988.01--1990.03)
邵奇惠(1988.01--1989.01.27)
戴谟安(1988.01--1993.01)
田凤山(1989.04--1991.10)
丛福奎(1990.08--1995.06)
孙魁文(1990.08--1998.01)
周铁农(1991.10--1998.01)
杨志海(1992.10--1996.02)
王宗璋(1993.01--1999.05)
马淑洁(女,1993.01--2003.01)
马国良(1995.01--1998.01)
张成义(1996.03--2005.01)
王振川(1996.03--2001.08)
王先民(1998.01--2002.01)
王东华(1998.01--2008.01.29)
王佐书(1998.01--2003.01)
申立国(1999.12--2008.01.29)
王利民(2001.10--2008.01.29)
付晓光(2003.01--2004.10)
刘海生(2003.01--2008.01.29)
程幼东(2003.01--2013.1.30)
张左己(2003.04.12--2003.04.15)
栗战书(2004.10--2007.12.25)
刘学良(2004.10--2008.01.29)
杜家毫(2007.12--2012.04
盖如垠(2008.01--2009.08.20
孙尧(2007.12--
黄建盛(2007.12--2008.07)
吕维峰(2008.01.29--
于莎燕女(2008.01.29--
孙永波(2008.07--
王玉普2009.08.20--2010.07
徐广国2011.01—2011.11
刘国中2011.09—2013.12.13
张建星2011.12.08--
孙东生2013.01.30--
郝会龙2013.12.13--
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 黑龙江省 历任 省长 副省长